Harri suutari
WebHarri Suutari. 3. Rekisterin nimi. SixQ Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakastietorekisteri. 4. Mihin henkilötietojasi käytetään. Asiakas-, jäsen- ja sidosryhmäsuhteen hoito, analysointi ja kehittäminen. Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen. Tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi WebNov 16, 2015 · Harri Suutari has been the Chairman of the Board but has now resigned from his Board position. Heikki Lehtonen, the previous President and CEO of …
Harri suutari
Did you know?
WebMr. Harri Suutari Purchasing Director Tatti 10, 00760 Helsinki, Finland Tel: +358 9 35093036 Fax: +358 9 3882133 Mobile: +358 40 757 3527 [email protected] Visit … WebHarri Suutari is Former President/CEO at Componenta OYJ. See Harri Suutari's compensation, career history, education, & memberships.
WebNov 14, 2003 · Ponssen omistajaksi Suutari tuli 1987, jolloin Einari Vidgrénin omistama metsäkonevalmistaja osti veljesten Harri ja Eero Suutarin perustaman Kajaanin … WebApr 13, 2024 · At its meeting held after the General Meeting today, on April 13, 2024, the Board of Directors of Componenta Corporation elected from its members Harri Suutari as Chairman of the Board and Anne Leskelä as Vice Chairman of the Board. COMPONENTA CORPORATION. Sami Sivuranta President and CEO. For further information, please …
WebMay 16, 2024 · Harri Suutari President and CEO tel. +358 10 403 2200. Marko Karppinen CFO tel. +358 10 403 2101. Componenta is an international technology company. … WebView Harri Suutari’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Harri has 16 jobs listed on their profile. See the complete …
WebAs of 17 May 2024, Componenta’s Corporate Executive Team consist of CEO Harri Suutari, Group General Counsel Mervi Immonen, CFO Marko Karppinen and COO Pasi Mäkinen. Componentan johtoryhmän muodostavat 17.5.2024 alkaen toimitusjohtaja Harri Suutari, lakiasiainjohtaja Mervi Immonen, talousjohtaja Marko Karppinen sekä operatiivinen …
WebHarri Suutari is on Facebook. Join Facebook to connect with Harri Suutari and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open … conflict of interest form gco-1WebSuutari ja Harrin Koukku on perustettu vuonna 1995. ... Viralliselta nimeltään elinkeinonharjoittaja on Suutariliike Harri Jokela. Taloustietoja ei ole saatavilla viimeisen viiden vuoden ajalta. Tietojen lähde: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), Fonecta. edge dancer bookWebHarri Suutari. s. 1959 insinööri Hallituksen puheenjohtaja 2012–2015 ja vuodesta 2024– Hallituksen jäsen 2012–2015 ja vuodesta 2024– Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: Componenta Oyj, toimitusjohtaja, 2015–2024 Hallitusammattilainen, 2012–2015 conflict of interest government contractingWebDec 27, 2024 · Kun Einari Vidgren 1990-luvun alussa osti Ponssen takaisin Skopilta, Eero ja Harri Suutarista tuli Ponssen vähemmistöosakkaita. Samalla Kajaanin Automatiikka sulautui Ponsseen ja Harri Suutari nimettiin Ponssen varatoimitusjohtajaksi ja sittemmin toimitusjohtajaksi. Hänen johdollaan yhtiö lähti valloittamaan maailmaa. edge dashlane addonWebPuheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Niklas Herlin, Harri Suutari (17.3.2016 alkaen) ja Mitti Storckovius (17.3.2016 alkaen). Esa Lagerja Erkki Solja toimivat nimitys- ja … conflict of interest fundingWebApr 3, 2008 · PKC Group Oyj STOCK EXCHANGE RELEASE 3 April 2008 at 9.00 a.m. Harri Suutari new President and CEO in PKC Group Oyj ... edge dashlane appWebSep 2, 2024 · Harri Suutari on valittu 2.9.2024 pidetyssä hallituksen kokouksessa yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi Componentan hallitus on päättänyt uudesta johtoryhmän kokoonpanosta. Muutokset liittyvät 30.8.2024 päätökseen saatettuun yrityskauppaan, jossa Componenta osti Komas Oy:n CapManin hallinnoimilta rahastoilta, … edge dashlane add in